ymddiriedolwyr THE KESWICK CONVENTION TRUST
Rhif yr elusen: 1083584
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy McQuiod | Cadeirydd | 23 April 2020 |
|
|
||||||
Rev ANGUS MURDO MACLEAY | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|||||||
Maura Margaret Baldwin | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||||
Jodi Whitehouse | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|||||||
MATTHEW JAMES BYATT | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||||
John Edward Philip Taylor | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||||
Clare Heath-Whyte | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||||
MARTIN SALTER | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|
||||||
Anna Putt | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||||
Simon Hale | Ymddiriedolwr | 07 May 2014 |
|
|
||||||
Stephen Henry Adam | Ymddiriedolwr | 07 May 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.