Hanes ariannol CONNECT - THE COMMUNICATION DISABILITY NETWORK
Rhif yr elusen: 1081740
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £895.00k | £717.00k | £644.00k | £713.00k | £672.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.45m | £909.00k | £714.00k | £701.00k | £740.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £478.00k | £348.00k | £356.00k | £396.00k | £428.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £20.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £411.00k | £364.00k | £286.00k | £316.00k | £223.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.00k | £5.00k | £2.00k | £1.00k | £1.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £116.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £0 | £0 | £555.00k | £590.00k | £570.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £108.00k | £86.00k | £50.00k | £32.00k | £57.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.03m | £699.00k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.