Hanes ariannol GWYNETH FORRESTER TRUST
Rhif yr elusen: 1080921
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £763.70k | £493.60k | £739.48k | £847.86k | £1.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £751.48k | £933.00k | £1.04m | £1.12m | £30.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £400.00k | N/A | £233.00k | £335.00k | £338.87k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £363.70k | N/A | £506.48k | £512.86k | £684.43k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £338.87k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £592.88k | N/A | £941.38k | £1.01m | £30.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £158.60k | N/A | £101.24k | £110.11k | £70.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.48k | N/A | £0 | £0 | £24.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £584.39k | N/A | £0 | £0 | £30.56m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £158.60k | N/A | £101.24k | £110.11k | £70.99k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.