ymddiriedolwyr IJAD
Rhif yr elusen: 1080776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (45 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denise Bissell | Cadeirydd | 08 March 2009 |
|
|
||||
Zerritha Brown | Ymddiriedolwr | 25 May 2020 |
|
|||||
Tim Zundel | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
Antonio Baccari | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
JOUMANA MOURAD | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
Mahmoud Naim Abu-wardeh | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
Claire Medcalf | Ymddiriedolwr | 11 December 2014 |
|
|
||||
LEILA Creber | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LEILA LAURENT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.