ymddiriedolwyr ASSOCIATION OF BRITISH CHORAL DIRECTORS
Rhif yr elusen: 1085226
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESLIE CHARLES EAST OBE | Cadeirydd | 24 October 2011 |
|
|||||||
Gillian Mary Blazey | Ymddiriedolwr | 07 January 2023 |
|
|
||||||
Simon James Gregory | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||||
KENNETH STEPHEN FAYLE | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|||||||
Melanie Anne Crompton | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||||
Peter Owens | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||||
Robert Mark Sproson | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||||
PROFESSOR MARTIN REGINALD ASHLEY | Ymddiriedolwr | 19 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.