Hanes ariannol PERIVALE COMMUNITY PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1081458
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.57k | £64.27k | £55.27k | £51.16k | £59.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.65k | £54.03k | £54.48k | £52.20k | £54.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £56.73k | £56.95k | £50.83k | £45.24k | £54.82k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.