Hanes ariannol CITIZENS ONLINE
Rhif yr elusen: 1087794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £604.35k | £605.37k | £403.86k | £641.95k | £568.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £617.25k | £702.82k | £394.62k | £521.09k | £560.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £204.35k | £229.22k | £196.08k | £222.03k | £277.65k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £292.73k | N/A | N/A | £108.80k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | N/A | £96.37k | £23.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £604.04k | £605.33k | N/A | £545.58k | £545.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £312 | £40 | N/A | £7 | £328 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £506.99k | £596.13k | N/A | £505.41k | £560.62k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £110.26k | £106.69k | N/A | £15.68k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £82.56k | £0 | N/A | £46.06k | £49.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.