ymddiriedolwyr CITIZENS ONLINE
Rhif yr elusen: 1087794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Drayton | Cadeirydd | 17 February 2022 |
|
|
||||
Jonathan Spry | Ymddiriedolwr | 17 February 2022 |
|
|
||||
Dr Javier Diez-Aguirre | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Nammunikankanange Janak Gunatilleke | Ymddiriedolwr | 14 May 2021 |
|
|
||||
Lucy Katherine Wills | Ymddiriedolwr | 08 February 2019 |
|
|
||||
RICHARD HENRY COLEMAN | Ymddiriedolwr | 15 December 2016 |
|
|||||
TULI FAAS | Ymddiriedolwr | 15 January 2013 |
|
|
||||
CHARLES MARTIN LOWE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.