Hanes ariannol BLUEBIRD COMMUNITY PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1082676
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 30/09/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £314.38k | £194.27k | £308.18k | £320.47k | £754.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £309.44k | £206.23k | £312.40k | £315.01k | £577.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £154.22k | £400.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £32.05k | £302.88k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £304.46k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £178.16k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £271.43k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £232 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £577.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.