Hanes ariannol AMICA CARE TRUST
Rhif yr elusen: 1084054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.55m | £8.91m | £9.38m | £9.86m | £9.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.73m | £8.92m | £9.42m | £10.25m | £10.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.82m | £3.94m | £4.17m | £4.34m | £4.07m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £416.91k | £324.89k | £5.95k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £9.78k | £422.92k | £327.01k | £5.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £175.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.03m | £8.56m | £8.65m | £9.21m | £8.99m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.50k | £9.63k | £6.56k | £2.65k | £26.87k | |
|
Incwm - Arall | £349.10k | £325.96k | £299.81k | £320.11k | £228.78k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.60m | £8.92m | £9.42m | £10.25m | £10.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.33k | £12.98k | £12.23k | £12.98k | £17.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £130.27k | £131 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.