ymddiriedolwyr AMICA CARE TRUST
Rhif yr elusen: 1084054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Whittaker | Cadeirydd | 23 February 2016 |
|
|
||||||||||
Eve Mitchell | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||||||||
Caroline Mortimer | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||||||||
Gary George | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||||||||
Anna Warman | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|
||||||||||
Jacqueline Lacey | Ymddiriedolwr | 24 August 2021 |
|
|
||||||||||
William Dalton | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||||||||
GRAHAM BRISCOE | Ymddiriedolwr | 29 January 2019 |
|
|||||||||||
Alan Ladd | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|||||||||||
VANDA CROW | Ymddiriedolwr | 23 January 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.