ymddiriedolwyr DOWNS SYNDROME MEDICAL INTEREST GROUP
Rhif yr elusen: 1103450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jill Mary Ellis | Cadeirydd | 18 November 2018 |
|
|
||||
Dr Richard John Harrison | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|||||
Dr Ella Rachamim | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|||||
Dr Hilary Towse | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
Emma Jane Telford | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
Jo Hughes | Ymddiriedolwr | 15 November 2019 |
|
|
||||
Dr Vicky Karen Ho | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|
||||
Dr Patricia Denise McClure OBE | Ymddiriedolwr | 16 November 2018 |
|
|
||||
Dr Sarah Caroline Morris | Ymddiriedolwr | 16 November 2018 |
|
|
||||
Dr Mary Jane Small | Ymddiriedolwr | 16 November 2018 |
|
|
||||
Fiona McGrane | Ymddiriedolwr | 11 November 2016 |
|
|
||||
Penny Green | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Marder | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.