Hanes ariannol LONGBOROUGH FESTIVAL OPERA
Rhif yr elusen: 1087303
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.92m | £1.25m | £1.69m | £2.35m | £2.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.80m | £795.81k | £2.03m | £2.37m | £2.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.11k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £915.43k | £1.24m | £1.07m | £1.32m | £1.12m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £660 | £114.06k | £161.13k | £202.52k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £853.34k | £10.54k | £503.92k | £873.56k | £1.07m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.30k | £0 | £181 | £313 | £2.64k | |
|
Incwm - Arall | £148.77k | £1.31k | £0 | £0 | £450.04k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £15.00k | £0 | £109.00k | £12.84k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.69m | £795.73k | £1.97m | £2.30m | £2.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £59.05k | £72.39k | £82.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £13.09k | £37.73k | £46.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £104.54k | £81 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.