ymddiriedolwyr BIRCHMEADOW CENTRE MANAGEMENT COMMITTEE
Rhif yr elusen: 1085489
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Emma BAGNALL | Cadeirydd | 18 October 2011 |
|
|||||
Michael Ernest Bradfield | Ymddiriedolwr | 30 August 2021 |
|
|
||||
Laura Kaiser | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|
||||
Dr Ian West | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|||||
NATASHA BUNFORD | Ymddiriedolwr | 29 November 2017 |
|
|
||||
Margaret Joan DUTTON | Ymddiriedolwr | 05 May 2013 |
|
|||||
Barry Arthur WEBB | Ymddiriedolwr | 04 March 2013 |
|
|
||||
Quaker PETER JAMES SMITH | Ymddiriedolwr | 04 March 2013 |
|
|
||||
Simon Benedict MILAN | Ymddiriedolwr | 18 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.