ymddiriedolwyr THE AVENUES YOUTH PROJECT
Rhif yr elusen: 1090210
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Ray Marshall | Cadeirydd | 12 May 2014 |
|
|
||||
Anthony David Bonnar | Ymddiriedolwr | 02 April 2024 |
|
|
||||
Christopher Ronald Murray | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Louisa Joy Gregory | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||
Keir Tutt | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
Graeme Miller Russell | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||
GEOFFREY WHITE | Ymddiriedolwr | 05 July 2016 |
|
|||||
Cllr Eartha Sweetie Pond | Ymddiriedolwr | 05 July 2016 |
|
|
||||
Julia Court | Ymddiriedolwr | 07 June 2016 |
|
|
||||
MRS VSA ASHTON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.