Hanes ariannol BATH CHRISTIAN TRUST
Rhif yr elusen: 1085602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.34m | £1.50m | £1.26m | £1.73m | £2.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.21m | £1.40m | £1.04m | £1.68m | £2.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £174.30k | £31.38k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £760.26k | £764.71k | £794.25k | £772.98k | £832.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £571.46k | £724.01k | £430.89k | £947.11k | £1.54m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.78k | £8.41k | £125 | £6.14k | £6.02k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £186 | £410 | £114 | £26 | £729 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £31.69k | £8 | £34.08k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £6.25k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £710.99k | £748.92k | £648.38k | £766.07k | £900.65k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £500.96k | £651.71k | £389.11k | £915.22k | £1.35m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.90k | £39.27k | £42.33k | £45.48k | £55.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £32.61k | £38.01k | £30.25k | £25.01k | £60.93k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.