Dogfen lywodraethu THE GLOUCESTERSHIRE ORGANISTS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1091795
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 MARCH 1947 AS AMENDED 29 MARCH 1958, 25 FEBRUARY 1967, 24 FEBRUARY 1996, 22 JANUARY 2000, 11 FEBRUARY 2002 AND 21 MARCH 2009. as amended on 03 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE STUDY OF THE ART OF MUSIC WITH SPECIAL REFERENCE TO LITURGICAL AND ORGAN MUSIC (WHETHER WRITTEN FOR CHURCH OR CONCERT HALL).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED. IN PRACTICE GLOUCESTERSHIRE, VARIOUS CHURCHES, CHURCH HALLS AND CATHEDRALS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.