Hanes ariannol SHAKESPEARE SCHOOLS FESTIVAL
Rhif yr elusen: 1087596
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.71m | £2.17m | £2.11m | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.75m | £2.15m | £2.14m | £102.92k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £65.39k | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £221.47k | £51.50k | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £629.08k | £796.00k | £549.24k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £87.81k | £105.20k | £255.11k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £995.90k | £1.23m | £1.30m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £708 | £531 | £770 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £36.82k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.65m | £1.80m | £1.80m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £345.86k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.41k | £17.62k | £7.10k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.