Hanes ariannol DISABILITY ADVICE SERVICE LAMBETH
Rhif yr elusen: 1087399
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £450.17k | £540.61k | £698.97k | £475.57k | £504.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £438.25k | £517.97k | £618.92k | £549.35k | £506.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £317.31k | £317.41k | £329.86k | £329.88k | £319.32k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.44k | £37.43k | £72.16k | £44.49k | £17.22k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £411.77k | £61.65k | N/A | £1.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £128.67k | £618.82k | N/A | £485.22k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £159 | £32 | N/A | £347 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £18.47k | N/A | £17.02k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £517.97k | £618.92k | N/A | £506.14k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.30k | £1.39k | N/A | £1.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.