Hanes ariannol BARNSTONDALE CENTRE
Rhif yr elusen: 1087502
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £619.20k | £659.46k | £403.48k | £561.23k | £886.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £524.78k | £604.50k | £487.13k | £611.12k | £892.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £149.98k | £87.11k | £21.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £83.79k | £63.52k | N/A | £218.12k | £83.23k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £22.10k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £534.54k | £594.61k | N/A | £311.44k | £771.16k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £1.23k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £873 | £98 | N/A | £31.67k | £9.92k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £524.31k | £603.00k | N/A | £608.91k | £869.11k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £476 | £1.50k | N/A | £2.21k | £23.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £16.61k | N/A | £16.52k | £15.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.