ymddiriedolwyr THE AXBRIDGE & DISTRICT MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 1091161
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Terence Rooke | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Grahame Paine | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|||||
Andrew Scott McLeod | Ymddiriedolwr | 17 August 2022 |
|
|
||||
Paul Leonard Hughes | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
Pauline Trapp | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|||||
ALAN PETER WELLS | Ymddiriedolwr | 30 July 2012 |
|
|
||||
MRS LIZ SCOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.