ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF THE ST. JAMES'S CHURCH ELSTEAD, CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1088231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN JOHN THORNTON WRIGHT | Cadeirydd | 01 November 2013 |
|
|
||||
Roger Gilbert Dietrich | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
Rev James Rector Moore | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
TIMOTHY ROTHWELL SHEPHERD | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|||||
Louise Tunbridge | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|
||||
DIANA BUTLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.