Hanes ariannol CHARTERED INSTITUTION OF WASTES MANAGEMENT
Rhif yr elusen: 1090968
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.91m | £3.78m | £2.85m | £3.31m | £3.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.43m | £3.69m | £3.26m | £3.24m | £3.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £121.54k | £173.03k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.61m | £237.37k | £0 | £216.23k | £281.31k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.12m | £3.37m | £2.64m | £2.95m | £3.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £98.61k | £112.26k | £107.34k | £95.35k | £108.31k | |
|
Incwm - Arall | £76.26k | £52.88k | £102.41k | £44.51k | £54.64k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.85m | £3.50m | £3.23m | £3.05m | £3.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.58m | £193.77k | £32.27k | £183.61k | £208.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £301.08k | £181.20k | £158.62k | £106.16k | £101.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £150.00k | £270.57k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £27.99k | £30.88k | £31.27k | £35.28k | £29.40k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.