ymddiriedolwyr CHARTERED INSTITUTION OF WASTES MANAGEMENT
Rhif yr elusen: 1090968
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Parkes | Cadeirydd | 13 November 2019 |
|
|
||||
Dr David Greenfield | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Duncan Simpson | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Vicki Hughes | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Wayne Hubbard | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|||||
Tim Walker | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Dr Marcus Gover | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
John M Kutner | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Dr ADAM READ | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|
||||
Dr ANNA WILLETTS | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|
||||
TREVOR J NICOLL | Ymddiriedolwr | 16 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.