ymddiriedolwyr CRANLEIGH VILLAGE HEALTH TRUST
Rhif yr elusen: 1089861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ROBIN FAWKNER CORBETT MB MRCGP | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Richard Anthony Robinson | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|||||||
Richard Leslie Everitt CBE | Ymddiriedolwr | 03 March 2020 |
|
|
||||||
Christina Pearce | Ymddiriedolwr | 03 July 2018 |
|
|
||||||
NIGEL ROBERTS | Ymddiriedolwr | 26 September 2013 |
|
|
||||||
DAVID GRAHAM-SMITH | Ymddiriedolwr | 16 March 2011 |
|
|
||||||
BRIAN HENRY CHEESMAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.