Hanes ariannol CHELMSFORD CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1088290
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £510.45k | £719.48k | £952.38k | £950.65k | £869.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £590.42k | £754.49k | £824.71k | £906.95k | £999.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £128.19k | £128.19k | £804.71k | £302.92k | £144.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.40k | £2.54k | £3.27k | £885 | £2.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.13k | £281 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £497.73k | £703.61k | £0 | £881.68k | £806.10k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £226 | £286 | £57 | £27 | £851 | |
|
Incwm - Arall | £9.96k | £12.77k | £21.37k | £68.06k | £60.17k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £585.42k | £745.49k | £824.71k | £901.95k | £991.40k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.62k | £0 | £0 | £3.49k | £1.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £5.00k | £9.00k | £0 | £5.00k | £8.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.