Hanes ariannol THE BRITISH STAMMERING ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1089967
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £518.68k | £230.50k | £1.07m | £293.10k | £712.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £229.21k | £338.42k | £298.91k | £389.98k | £554.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.38k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £477.80k | N/A | £1.05m | N/A | £634.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | N/A | £834 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £40.77k | N/A | £4.31k | N/A | £66.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £111 | N/A | £4.50k | N/A | £10.42k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £8.38k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £300.85k | N/A | £830.94k | N/A | £366.57k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £205.45k | N/A | £276.10k | N/A | £499.69k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £23.75k | N/A | £22.81k | N/A | £54.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.49k | N/A | £7.30k | N/A | £8.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | £1.61k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.