Dogfen lywodraethu THE BRITISH STAMMERING ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1089967
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 OCTOBER 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 11 SEPTEMBER 2007 AND 20 SEPTEMBER 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15 OCT 2016 as amended on 10 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
(1) THE RELIEF AND SUPPORT OF ALL WHOSE LIVES ARE AFFECTED BY STAMMERING (2) TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF THE PUBLIC IN ALL MATTERS RELATING TO STAMMERING
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.