ymddiriedolwyr THE BRITISH STAMMERING ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1089967
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiona Stewart | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Roger Pim | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Catherine Olivia Birch | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|||||
Penny East | Ymddiriedolwr | 27 January 2024 |
|
|
||||
Dean Ridge | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
Allison Burrow | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
Ahmad Bismillah | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
Alexander Harrison | Ymddiriedolwr | 28 August 2022 |
|
|
||||
Amanda Taylor | Ymddiriedolwr | 28 August 2022 |
|
|
||||
Peter Bryan | Ymddiriedolwr | 27 August 2022 |
|
|
||||
Paul Fix | Ymddiriedolwr | 05 February 2022 |
|
|||||
Deborah Johnston | Ymddiriedolwr | 05 February 2022 |
|
|
||||
Gillian Marie Rudd | Ymddiriedolwr | 30 October 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.