Hanes ariannol CENTRAL BAPTIST ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1090606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £665.65k | £273.64k | £401.46k | £521.04k | £352.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £427.43k | £356.06k | £288.06k | £329.44k | £341.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £298.58k | N/A | N/A | £217.06k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.71k | N/A | N/A | £26.50k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.83k | N/A | N/A | £9.61k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £339.52k | N/A | N/A | £267.86k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £415.71k | N/A | N/A | £329.44k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.00k | N/A | N/A | £13.88k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £121.33k | N/A | N/A | £26.20k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £11.72k | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.