Dogfen lywodraethu KEHILLAT KERNOW (THE JEWISH COMMUNITY OF CORNWALL)
Rhif yr elusen: 1090562
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15/11/2000 AS AMENDED ON 27/11/2005 AS AMENDED ON 27/11/2011 AS AMENDED ON 10/11/2013 AS AMENDED ON 18 NOV 2018 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 17 NOV 2019 AS AMENDED ON 15 NOV 2020 AS AMENDED ON 28 FEB 2021 as amended on 28 Feb 2012
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE JEWISH RELIGION, THE ADVANCEMENT OF JEWISH RELIGIOUS EDUCATION AND EDUCATION GENERALLY AND FOR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES THAT THE COUNCIL MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED. IN PRACTICE, CORNWALL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.