Hanes ariannol SOUTHEND ON SEA GUILD OF HELP AND CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1090600
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £413.27k | £456.18k | £663.10k | £718.81k | £871.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £401.42k | £445.50k | £497.21k | £629.65k | £724.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £330.57k | £385.88k | £500.90k | £474.66k | £498.06k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £25.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £9.48k | £20.35k | £11.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £330.63k | £382.90k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £322.98k | £315.29k | £859.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £277 | £1.25k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £7.23k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £85.37k | £87.82k | £152.25k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £411.85k | £541.83k | £572.28k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £3.91k | £4.66k | £3.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.