Dogfen lywodraethu SOUTHEND ON SEA GUILD OF HELP AND CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1090600
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 DECEMBER 2001 AS AMENDED 10 OCTOBER 2002 , 13 OCTOBER 2004 AND BY SPECIAL RESOLUTION DATED 15 OCTOBER 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18 OCT 2017
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE BOROUGH OF SOUTHEND ON SEA AND ELSEWHERE BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE BOROUGH OF SOUTHEND ON SEA AND ELSEWHERE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.