Hanes ariannol EGERTON ROTHESAY
Rhif yr elusen: 1091089
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.04m | £5.28m | £5.22m | £5.13m | £5.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.76m | £4.85m | £4.85m | £5.09m | £5.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.77k | £43.68k | £24.56k | £9.40k | £9.23k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.99m | £5.21m | £5.18m | £5.11m | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £38.93k | £18.45k | £22.44k | £17.02k | £14.57k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £64.89k | £64.32k | £4.85m | £76.68k | £5.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £3.11k | £0 | £0 | £7.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.10k | £64.32k | £68.27k | £76.68k | £10.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £3.11k | £0 | £0 | £7.64k | |
|
Gwariant - Arall | £4.69m | £4.78m | £0 | £5.01m | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.