ymddiriedolwyr LOCHINVER HOUSE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1091045
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Ward | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|
||||
Andrew Walker | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|
||||
Dina Hamalis | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
JONATHAN TAYLOR-CUMMINGS | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
RICHARD BRUCE AITKEN | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
Martin Collier | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|||||
James Le Couilliard | Ymddiriedolwr | 12 November 2014 |
|
|
||||
NICHOLAS GILBERT BA | Ymddiriedolwr | 20 June 2014 |
|
|||||
DUNCAN ALEXANDER TAYLOR | Ymddiriedolwr | 25 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.