ymddiriedolwyr DOVER RETAIL CRIME OPERATION
Rhif yr elusen: 1092237
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSEPH CIANTAR | Cadeirydd |
|
|
|||||
Mark Peter STANNARD | Ymddiriedolwr | 02 April 2024 |
|
|
||||
Tracey HUBBARD | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Karen DRY | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
David Allen Russell | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Nathan SUTTON | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Debbie Maslak | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
||||
Richard Yates | Ymddiriedolwr | 04 February 2016 |
|
|
||||
PHILIP EVERARD SMYE-RUMSBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN MICHAEL ELCOCKS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.