ymddiriedolwyr ST MATTHEWS COMMUNITY HALLS
Rhif yr elusen: 1094096
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jonathan Waring Knill-Jones | Cadeirydd | 27 April 2016 |
|
|||||
Margaret Hetherington | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
Wendy Richardson | Ymddiriedolwr | 03 August 2022 |
|
|
||||
Diane Robinson | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Mark Robson | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Iain McNicol | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
CATHERINE CULLEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
COLIN BENTHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.