ymddiriedolwyr RICHMOND CARERS CENTRE
Rhif yr elusen: 1092459
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE HAWES | Cadeirydd | 15 September 2005 |
|
|
||||
Noel Patrick Gilmartin | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Harry Yates | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Margaret Ivy Edwards | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Nicholas Rettie | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Sondra Tarshis | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|||||
BATCHO KAUR NOTAY | Ymddiriedolwr | 22 January 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.