Hanes ariannol THE LEE ABBEY MOVEMENT
Rhif yr elusen: 1094098
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.20m | £4.17m | £197.48k | £204.03k | £304.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.42m | £3.97m | £188.16k | £184.71k | £184.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £554.29k | £499.75k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £92.39k | £89.63k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.52m | £3.50m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.36k | £18.87k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £22.47k | £7.38k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £157.80k | £8.42k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.42m | £3.92m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £54.51k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.28k | £65.73k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.