Dogfen lywodraethu THE LEE ABBEY MOVEMENT
Rhif yr elusen: 1094098
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 MAY 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 6 SEPTEMBER 2002, 3 DECEMBER 2005, 28 OCTOBER 2008 AND 10 MARCH 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04 MAR 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION THROUGH THE PROMOTION AND EXTENSION OF THE KINGDOM OF OUR LORD JESUS CHRIST IN ANY PART OF WORLD, THE PROMOTION OF FELLOWSHIP FOR THE PROGRESSIVE CHRISTIAN ACTION AND THE EXTENSION OF THE CHRISTIAN FAITH BY EVERY AVAILABLE MEANS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.