Hanes ariannol NISHKAM CIVIC ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1100307
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £395.50k | £447.64k | £596.77k | £444.55k | £697.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £457.92k | £492.65k | £484.49k | £576.46k | £791.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £96.79k | £31.68k | £14.16k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £56.48k | N/A | £80.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £20.55k | N/A | £217.71k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £457.23k | N/A | £351.34k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £62.51k | N/A | £47.79k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £428.88k | N/A | £551.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £55.61k | N/A | £240.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £4.80k | N/A | £5.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £1.20k | N/A | £2.52k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.