ymddiriedolwyr THE CORNWALL GARDEN SOCIETY
Rhif yr elusen: 1094859
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENELOPE ANNE POLGLASE | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|||||
Jonathon Rawson Croggon | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Richard Stone | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Michael Anthony Nelhams | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Charles Williams | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|||||
Martin Petherick | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||
Charles Lloyd Fox | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
Timothy John Smith | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|||||
Sir Robert Owen | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
Jeffery Richard Rowe | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
Christianne Gabrielle Francis Lim | Ymddiriedolwr | 11 October 2006 |
|
|
||||
Judith Vosper Hancock | Ymddiriedolwr | 02 November 2002 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.