ymddiriedolwyr FIRE FIGHTERS CHARITY
Rhif yr elusen: 1093387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN MARTIN BAINES | Cadeirydd | 08 November 2018 |
|
|
||||
Peter John Connolly | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Shantha Catherina Dickinson | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Roger Simon Thomas | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|||||
Ross Fraser Haggart | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|||||
Christopher Robert Bilby | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Michael Graham | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Christopher Hirst | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Stephen Martin Julian Tolan | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
GEORGE HOWAT WOOD | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
SIMON GERALD ROUTH-JONES | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
NEIL GIBBINS | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.