Hanes ariannol THE BANISTER CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1102320
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.66m | £1.76m | £493.44k | £159.50k | £4.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.20m | £1.71m | £715.03k | £6.21m | £3.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £974.13k | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £974.13k | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £290.18k | £196.32k | N/A | N/A | £93.93k | |
|
Incwm - Arall | £2.37m | £1.57m | N/A | N/A | £4.40m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.09m | £1.62m | N/A | N/A | £3.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £102.65k | £88.64k | N/A | N/A | £8.97k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.10k | £2.10k | N/A | N/A | £2.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.09m | £1.62m | N/A | N/A | £3.44m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £102.65k | £88.64k | N/A | N/A | £8.97k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.