ymddiriedolwyr WORTH ABBEY
Rhif yr elusen: 1093913
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne-Marie Piper | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|||||
Rev Peter Christopher Jamison | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Alda Andreotti | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Rev Michael Thoms | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Rev Peter Mostyn Williams | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
Rev John Douglas Barrett | Ymddiriedolwr | 21 December 2013 |
|
|||||
Rev PATRICK VINCENT FLUDDER | Ymddiriedolwr | 29 June 2012 |
|
|
||||
THE REVEREND CHRISTOPHER LINLEY MURRAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.