Hanes ariannol WORTH SCHOOL
Rhif yr elusen: 1093914
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.50m | £15.33m | £14.85m | £18.98m | £20.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.09m | £14.85m | £14.28m | £17.97m | £19.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £590.14k | £205.03k | £138.05k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £402.59k | £85.29k | £181.02k | £394.82k | £241.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £414.79k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.07m | £14.61m | £14.39m | £17.48m | £19.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.45k | £22.00k | £21.41k | £109.20k | £98.30k | |
|
Incwm - Arall | £11.02k | £611.30k | £257.80k | £574.68k | £562.33k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £5.10k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.98m | £14.57m | £14.01m | £16.97m | £18.92m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £113.43k | £279.55k | £273.53k | £1.00m | £359.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £117.02k | £13.07k | £38.13k | £18.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.00k | £2.89k | £3.51k | £0 | £4.32k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.