ymddiriedolwyr WORTH SCHOOL
Rhif yr elusen: 1093914
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Fletcher | Cadeirydd | 17 October 2014 |
|
|
||||
George Fitzsimons | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Rev MARTIN MCGEE | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Rev Peter Williams | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Geri John-Paul Silverstone | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Rev John Douglas Barrett | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|||||
Gavin John Hamilton-Deeley | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
Alison Palmer | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
Brenda Alleyne | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Mary Coller | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
DR Bridget Dolan | Ymddiriedolwr | 13 October 2017 |
|
|
||||
TIMOTHY PETHYBRIDGE | Ymddiriedolwr | 08 June 2016 |
|
|
||||
Helen Paula Parry | Ymddiriedolwr | 16 October 2015 |
|
|
||||
Peter Green | Ymddiriedolwr | 17 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.