Hanes ariannol LINCOLN COLLEGE OXFORD
Rhif yr elusen: 1139261
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.07m | £15.40m | £22.06m | £16.32m | £14.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.97m | £11.49m | £13.44m | £15.53m | £16.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.17m | £7.69m | £14.35m | £7.01m | £3.85m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £246.00k | £111.00k | £71.00k | £233.00k | £310.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.71m | £4.86m | £5.15m | £6.25m | £7.10m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.79m | £2.95m | £8.72m | £3.59m | £1.23m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.94m | £2.44m | £2.01m | £2.79m | £2.68m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £309.00k | £481.00k | £46.00k | £805.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.38m | £4.74m | £943.45k | £3.42m | £2.62m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.18m | £9.56m | £10.27m | £13.43m | £13.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.55m | £1.89m | £3.09m | £1.87m | £2.49m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £412.00k | £428.00k | £1.96m | £419.00k | £437.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £937.00k | £847.00k | £2.59m | £876.00k | £1.79m | |
|
Gwariant - Arall | £237.00k | £42.00k | £76.00k | £225.00k | £296.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.