Hanes ariannol ST ALBANS CITY AND DISTRICT BEREAVEMENT NETWORK
Rhif yr elusen: 1094636
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £99.35k | £96.75k | £100.13k | £118.19k | £129.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.98k | £118.51k | £109.56k | £120.01k | £131.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £15.77k | £17.08k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £22.79k | £9.70k | £8.77k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.