Hanes ariannol THE FRIENDS OF SOUTH PARK GARDENS
Rhif yr elusen: 1097483
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 14/10/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.80k | £25.22k | £22.57k | £3.13k | £6.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.41k | £11.91k | £13.86k | £6.08k | £3.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.